ГДЗ Страница 32 Математика 4 класс 2 часть белый учебник, Дорофеев, Миракова, Бука

Выбрать другое задание / страницу

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ

1. Выполни вычисления.
264 * 30
135 * 70
360 * 20
108 * 50

Ответы

2. Объясни по записям, как умножить число на круглые сотни и на круглые тысячи.

Умножим 167 на 500.
Для этого сначала умножим 167 на 5, получим 835. Потом 835 умножим на 100, получим 83500.

Умножим 167 на 5000.
Для этого сначала умножим 167 на 5, получим 835.
Затем 835 умножим на 1000, получим 835000.
Чтобы умножить число на круглое число, надо умножить его на число без нулей и к полученному произведению приписать нули.

3. Вычисли значения выражений.

318 * 3 = 954
×318
3
954

318 * 30 = 9540
318 * 300 = 95400
318 * 3000 = 954000

109 * 8 = 872
×109
8
872

109 * 80 = 8720
109 * 800 = 87200
109 * 8000 = 872000

216 * 5 : 10 = 1080 : 10 = 108
×216
5
1080

216 * 50 : 100 = 10800 : 100 = 108
216 * 500 : 1000 = 108000 : 1000 = 108
216 * 5000 : 10000 = 1080000 : 10000 = 108

4. Толщина книги в 100 страниц составляет 1 см. Какой толщины получится книга в 500 страниц? в 1000 страниц? в 10000 страниц?

Решение

1) 500 : 100 * 1 = 5 (см) − толщина книги в 500 страниц
2) 1000 : 100 * 1 = 10 (см) − толщина книги в 1000 страниц
3) 10000 : 100 * 1 = 100 (см) − толщина книги в 10000 страниц
Ответ: 5 см, 10 см, 100 см.

5. Вычисли удобным способом.

9000 : (50 * 2) = 9000 : 100 = 90
8400 : (25 * 4) = 8400 : 100 = 84
150000 : (200 * 5) = 150000 : 1000 = 150
42000 : (7 * 1000) = 42000 : 7000 = 42 : 7 = 6
60000 : (2000 * 5) = 60000 : 10000 = 6
400000 : (1000 * 8) = 400000 : 8000 = 400 : 8 = 50

6. На завод отправили 540 вагонов с углем, по 60 т угля в каждом, и еще 107 вагонов с углем, по 90 т угля в каждом. Сколько всего тонн угля отправили на завод?

Решение

1) 540 * 60 = 32400 (т) − было в первом вагоне
2) 107 * 90 = 9630 (т) − было во втором вагоне
3) 32400 + 9630 = 42030 (т) − угля всего отправили на завод
Ответ: 42030 тонн угля отправили на завод.

7. Сравни.
265000 м и 265 км;
800000 см и 8 км;
39000 кг и 39 ц;
60100 ц и 60 т;
45 ч и 2700 мин;
97 мин и 5820 с.

Решение

265000 м = 265 км
265000 м = 265 * 1000 м
265000 м = 265000 м

800000 см = 8 км
800000 см = 8 * 100000 см
800000 см = 800000 см

39000 кг > 39 ц
39000 кг > 39 * 100 кг
39000 кг > 3900 кг

60100 ц > 60 т
60100 ц > 60 * 10 ц
60100 ц > 600 ц

45 ч = 2700 мин
45 * 60 мин = 2700 мин
×45
6
270

2700 мин = 2700 мин

97 мин = 5820 с
97 * 60 с = 5820 c
×97
6
582

5820 с = 5820 с