ГДЗ Страница 131 Математика 4 класс 2 часть белый учебник, Дорофеев, Миракова, Бука

Выбрать другое задание / страницу

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ

5. Найди частное и остаток, не выполняя вычислений.

516 : 10 = 51 (ост.6)
103 : 10 = 10 (ост.3)
2843 : 100 = 28 (ост.43)
1902 : 100 = 19 (ост.2)
31724 : 1000 = 31 (ост.724)
50011 : 1000 = 50 (ост.11)
160359 : 10000 = 16 (ост.359)
809040 : 10000 = 80 (ост.9040)

6. Вычисли значения выражений.

                  1110
11111 − 111 * 10 = 10001
2400
2400 − 3 * 800 =  0
1                 200
10000 − 9999 + 25 * 8 = 201
0
(12673 − 12673) : 12673 = 0

7. Придумай и запиши одну сумму и одно произведение с результатом 261400.

Решение

261400 − 1400 = 260000
260000 + 1400 = 261400

261400 : 100 = 2614
2614 * 100 = 261400


Письменные вычисления

1. Выполни действия.
2519 + 6748;
1044 + 23991;
10324 − 9655;
820016 − 74068;
11600 − (7019 − 5263);
5709 − (3200 − 1907).

Решение

2519 + 6748 = 9267
+2519
6748
9267

1044 + 23991 = 25035
+1044
23991
25035

10324 − 9655 = 669
−10324
9655
669

820016 − 74068 = 745948
−820016
74068
745948

11600 − (7019 − 5263) = 11600 − 1756 = 9844
1) −7019
5263
1756
2) −11600
1756
9844

5709 − (3200 − 1907) = 5709 − 1293 = 4416
1) −3200
1907
1293
2) −5409
1293
4416

2. Выполни вычисления. Сделай проверку с помощью калькулятора.
1) 264 * 18;
763 * 24;
485 * 32;
209 * 67;
309 * 70;
516 * 30;
188 * 3600;
234 * 1800.

2) 483 : 23;
742 : 14;
540 : 45;
588 : 28;
5580 : 90;
4320 : 40;
42500 : 170;
55200 : 920.

3) 516 * 276;
328 * 465;
304 * 185;
855 * 243;
293 * 890;
916 * 304;
415 * 327;
792 * 105;
84 * 1205;
27 * 3008.

Решение

1)

2)

3)

3. Выполни деление. Сделай проверку умножением с помощью калькулятора.
8400 : 175;
26010 : 102;
38468 : 652;
26748 : 743;
49474 : 853;
36223 : 407;
68856 : 302;
55144 : 452;
50935 : 305;
94089 : 237;
114912 : 756;
396390 : 905;
150348 : 402;
154686 : 609;
104000 : 832;
203504 : 632.

Решение

4. Вычисли значения выражений.
42000 : 280;
58800 : 420;
97200 : 540;
56100 : 330;
80000 : 320;
163200 : 510;
73800 : 410;
295200 : 720.

Решение

5. Выполни деление с остатком и сделай проверку с помощью калькулятора.
336485 : 623;
35746 : 250;
529983 : 791;
89297 : 372;
785924 : 845;
162278 : 427.

Решение