ГДЗ Страница 130 Математика 4 класс 2 часть белый учебник, Дорофеев, Миракова, Бука

Выбрать другое задание / страницу

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ

28.  Сравни.
40500 мм2 и 4 дм2 50 см2
40500 м2 и 40 га 5 а
40500 дм2 и 4 а 5 м2
40500 см2 и 4 м2 500 см2

Решение

40500 мм2 < 4 дм2 50 см2
40500 мм2 < (4 * 10000 + 50 * 100) мм2
40500 мм2 < (40000 + 5000) мм2
40500 мм2 < 45000 мм2

40500 м2 < 40 га 5 а
40500 м2 < (40 * 10000 + 5 * 100) м2
40500 м2 < (400000 + 500) м2
40500 м2 < 400500 м2
40500 м2 < 400500 м2

40500 дм2 = 4 а 5 м2
40500 дм2 = (4 * 100 + 5) м2
40500 дм2 = 405 м2
40500 дм2 = (405 * 100) дм2
40500 дм2 = 40500 дм2

40500 см2 = 4 м2 500 см2
40500 см2 = (4 * 10000 + 500) см2
40500 см2 = (40000 + 500) см2
40500 см2 = 40500 см2

29. Выполни действия.
18 м 72 см : 78 см
29 км 240 м : 680 м
8 дм 6 см : 4 мм
8 т 100 кг : 9 кг
74 т : 250 кг
21 км : 840 м
72 м : 96 см
9 га : 36 м2

Решение

18 м 72 см : 78 см = 1872 см : 78 см = 24
29 км 240 м : 680 м = 29240 м : 680 м = 2924 м : 68 м = 43
8 дм 6 см : 4 мм = 860 мм : 4 мм = 215
8 т 100 кг : 9 кг = 8100 кг : 9 кг = 900
74 т : 250 кг = 74000 кг : 250 кг = 7400 кг : 25 кг = 296 кг
21 км : 840 м = 21000 м : 840 м = 2100 м : 84 м = 25
72 м : 96 см = 7200 см : 96 см = 75
9 га : 36 м2 = 90000 м2 : 36 м2 = 2500


Устные вычисления

1. Выполни вычисления, используя прием перегруппировки слагаемых.

238 + 577 + 162 = (238 + 162) + 577 = 400 + 577 = 977
197 + 315 + 203 = (197 + 203) + 315 = 400 + 315 = 715
530 + 750 + 170 + 250 = (530 + 170) + (750 + 250) = 700 + 1000 = 1700
633 + 1020 + 367 + 580 = (633 + 367) + (1020 + 580) = 1000 + 1600 = 2600

2. Выполни вычисления, используя прием округления.

1299 + 517 = (1300 + 500) + 17 − 1 = 1800 + 16 = 1816
195 + 4297 = (200 + 4300) − (5 + 3) = 4500 − 8 = 4492
230 + 6098 = (300 + 6100) − (70 + 2) = 6400 − 72 = 6328
399 + 1096 = (400 + 1100) − (1 + 4) = 1500 − 5 = 1495
4709 + 164 = (4700 + 200) + 36 − 9 = 4900 − 27 = 4873
1998 + 137 = (2000 + 200) − (2 + 63) = 2200 − 65 = 2135

3. Выполни вычисления удобным способом.

1) 37 + 22 + 13 + 28 = (37 + 13) + (22 + 28) = 50 + 50 = 100
69 + 14 + 31 + 86 = (69 + 31) + (14 + 86) = 100 + 100 = 200
580 − 198 = (600 − 200) − (20 − 2) = 400 − 18 = 382
765 − 287 = (800 − 300) − (35 − 13) = 500 − 22 = 478
803 − 78 = (800 − 80) + 3 + 2 = 720 + 5 = 725
601 − 45 = (600 − 50) + 1 + 5 = 550 + 6 = 556

2) 15 * 7 * 2 = (15 * 2) * 7 = 30 * 7 = 210
50 * 9 * 6 = (50 * 6) * 9 = 300 * 9 = 2700
25 * 13 * 4 = (25 * 4) * 13 = 100 * 13 = 1300
4 * 19 * 25 = (25 * 4) * 19 = 100 * 19 = 1900
8 * 25 * 2 = 8 * (25 * 2) = 8 * 50 = 400
6 * 17 * 15 = (2 * 3) * (10 + 7) * 15 = (2 * 15) * 3 * (10 + 7) = 30 * 3 * (10 + 7) * 15 = (2 * 15) * 3 * (10 + 7) = 90 * (10 + 7) = 90 * 7 + 90 * 10 = 630 + 900 = 1530
6 * 12 * 20 * 5 = (6 * 12) * (20 * 5) = 72 * 100 = 7200
2 * 18 * 25 * 2 = (2 * 25 * 2) * 18 = 100 * 18 = 1800
4 * 14 * 50 * 2 = (4 * 14) * (50 * 2) = 56 * 100 = 5600

3) 3198 − (270 + 198) = (3198 − 198) − 270 = 3000 − 270 = 2730
5000 − (1607 + 303) = 5000 − 1910 = 3090
12024 − (24 + 590) = (12024 − 24) + 590 = 12000 + 590 = 12000 − 590 = 11410
40 * 25 * 76 = (40 * 25) * 76 = 1000 * 76 = 76000
186 * 5 * 20 = 186 * 100 = 18600
8 * 125 * 37 = (8 * 125) * 37 = 1000 * 37 = 37000
15000 : (300 * 2) = 15000 : 300 : 2 = 150 : 3 : 2 = 50 : 2 = 25
6400 : (20 * 50) = 6400 : (20 * 50) = 6400 : 1000 = 6 (ост. 400)
15000 : (300 * 5) = 15000 : 1500 = 10

4. Найди значения выражений, используя прием последовательного умножения и деления.

1) 25 * 40 = (20 + 5) * 40 = 20 * 40 + 5 * 40 = 800 + 200 = 1000

75 * 20 = (70 + 5) * 20 = 70 * 20 + 5 * 20 = 1400 + 100 = 1500

15 * 80 = (10 + 5) * 80 = 10 * 80 + 5 * 80 = 800 + 400 = 1200

15 * 28 = (10 + 5) * (20 + 8) = 10 * 20 + 5 * 20 + 10 * 8 + 5 * 8 = 200 + 100 + 80 + 40 = 300 + 120 = 420

16 * 25 = (10 + 6) * (20 + 5) = 10 * 20 + 6 * 20 + 10 * 5 + 6 * 5 = 200 + 120 + 50 + 30 = 320 + 80 = 400

36 * 20 = (30 + 6) * 20 = 30 * 20 + 6 * 20 = 600 + 120 = 720

25 * 32 = (20 + 5) * (30 + 2) = 20 * 30 + 5 * 30 + 20 * 2 + 5 * 2 = 600 + 150 + 40 + 10 = 750 + 50 = 800

35 * 24 = (30 + 5) * (20 + 4) = 30 * 20 + 5 * 20 + 30 * 4 + 5 * 4 = 600 + 100 + 120 + 20 = 700 + 140 = 840

16 * 15 = (10 + 6) * (10 + 5) = 10 * 10 + 6 * 10 + 10 * 5 + 6 * 5 = 100 + 60 + 50 + 30 = 100 + 110 + 30 = 210 + 30 = 240

45 * 12 = (40 + 5) * (10 * 2) = 40 * 10 + 5 * 10 + 40 * 2 + 5 * 2 = 400 + 50 + 80 + 10 = 450 + 90 = 540

18 * 15 = (10 + 8) * (10 + 5) = 10 * 10 + 8 * 10 + 10 * 5 + 8 * 5 = 100 + 80 + 50 + 40 = 180 + 90 = 270

25 * 64 = (20 + 5) * (60 + 4) = 20 * 60 + 5 * 60 + 20 * 4 + 5 * 4 = 1200 + 300 + 80 + 20 = 1500 + 100 = 1600

48 * 15 = (40 + 8) * (10 + 5) = 40 * 10 + 8 * 10 + 40 * 5 + 8 * 5 = 400 + 80 + 200 + 40 = 600 + 120 = 720

55 * 12 = (50 + 5) * (10 + 2) = 50 * 10 + 5 * 10 + 50 * 2 + 5 * 2 = 500 + 50 + 100 + 10 = 600 + 60 = 660

24 * 50 = (20 + 4) * 50 = 20 * 50 + 4 * 50 = 1000 + 200 = 1200

2) 450 : 6 = (420 + 30) : 6 = 420 : 6 + 30 : 6 = 70 + 5 = 75

387 : 9 = (360 + 27) : 9 = 360 : 9 + 27 : 9 = 43

288 : 8 = (240 + 48) : 8 = 240 : 8 + 48 : 8 = 30 + 6 = 36

270 : 18 = (180 + 90) : 18 = 180 : 18 + 90 : 18 = 10 + 5 = 15

360 : 45 = (180 + 180) : 45 = 180 : 45 + 180 : 45 = 4 + 4 = 8

432 : 48 = (240 + 192) : 48 = 240 : 48 + 192 : 48 = 5 + 4 = 9

240 : 16 = (160 + 80) : 16 = 160 : 16 + 80 : 16 = 10 + 5 = 15

210 : 15 = (150 + 60) : 15 = 150 : 15 + 60 : 15 = 10 + 4 = 14

315 : 45 = (90 + 225) : 45 = 90 : 45 + 225 : 45 = 2 + 5 = 7

690 : 15 = (600 + 90) : 15 = 600 : 15 + 90 : 15 = 40 + 6 = 46

432 : 54 = (108 + 324) : 54 = 108 : 54 + 324 : 54 = 2 + 6 = 8

385 : 55 = (110 + 275) : 55 = 110 : 55 + 275 : 55 = 2 + 5 = 7

1000 : 20 = 100 : 20 * 10 = 5 * 10 = 50

1000 : 25 = 100 : 25 * 10 = 4 * 10 = 40

1000 : 50 = 100 : 50 * 10 = 2 * 10 = 20